SOUTH YORKSHIRE BUILDINGS PRESERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has recently completed restoration of 42 King Street, Thorne, Near Doncaster. It retains the property and manages as four fully let apartments. The Trust is currently involved in the restoration of the Nonconformist Chapel in the Sheffield General Cemetery, a grade II* listed building on English Heritage's "At Risk" register.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1971: Cofrestrwyd
- SHEFFIELD ROTHERHAM AND DISTRICT BUILDINGS TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- SOUTH YORKSHIRE HISTORIC BUILDINGS TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN BURLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
RICHARD CHARLES ANDREW EASTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR JOHN CLYDE GOODFELLOW BINFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.03k | £19.05k | £21.01k | £3.41k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.43k | £10.39k | £7.78k | £3.86k | £650 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MARCH 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 23 JUNE 1971, 10 NOVEMBER 1993 AND 14 SEPTEMBER 1994 AND BY CERTIFICATES OF INCORPORATION[CONTINUED IN REMARKS BOX]
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF SOUTH YORKSHIRE AND OF THE NATION AT LARGE, WHATEVER OF THE ENGLISH HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND SOUTH YORKSHIRE IN THE FORM OF BUILDINGS AND ARTEFACTS(INCLUDING ANY STRUCTURE, ERECTION, PART OF ANY BUILDING ANY FEATURE OF A BUILDING CONSISTING OF A MAN-MADE OBJECT OR STRUCTURE FIXED TO A BUILDING OR FORMING PART OF THE LAND AND COMPRISED WITHIN THE CURTILAGE OF A BUILDING) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM).
Maes buddion
SOUTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROSE COTTAGE
FOOLOW
EYAM
HOPE VALLEY
S32 5QR
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
SYBPT.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window