Dogfen lywodraethu MEDICAL RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 SEP 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAY 2016 as amended on 27 Nov 2019 as amended on 23 Mar 2021 as amended on 25 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
to promote medical and associated research anywhere in the world and in particular to support research, training, public engagement and dissemination of knowledge with the aim of improving human health.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.