ymddiriedolwyr METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1138425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Stephen Willey | Cadeirydd | 01 February 2020 |
|
|||||
Oliver Mhandu | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Charlene Mafico | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Janine Patterson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
John William Miles | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mapfumo | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Barbara Jean Newland | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Shirina Ibrahim | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Faith Mafico | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Kudakwashe Dodo | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Karen Brooks | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Naume Y Chiimba-Rusike | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Perpetua Rangarirayi Sakuringwa | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Deacon Sheila Dawson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Judith Mudzamiri | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|||||
Carol Helen Ashby | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
DUMISANI MOYO | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Tafadzwa Mukorombindo | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
John Edward Bennett | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
Mrs Pam Reid | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
JOAN VALERIE WILKINS | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Mrs Jackie Moreton | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Stembile Manhungira | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Elaine Lesley Davenport | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
ANDREW MARTIN PINKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOREEN MARY HAWTHORNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.