ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DULWICH, ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 1138011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James George Creasy | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Abena French | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Angeline Siew Ling Ong | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Patty Claire Harper | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Clive Thomas Manning | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Hannah Rachel Jameson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
CAROLINE SARAH OLDFIELD HAVERS | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
John Brent | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
James Ross | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Barnett | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
Hilary Sara Robson Maxwell-Hyslop | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Rev Timothy Buckler | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Lander | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Robert David Taylor | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Jeremy Richard Moore | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
LORD DONALD ROBIN ALERS HANKEY RIBA FRSA | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
Alison Mary Lester Firth | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Anne Susan Wear Bishop | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Nicholas Joicey | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Mark Annear | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
David Richard Beamish | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|||||
Dr KATHERINE ELIZABETH OPIE-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.