ymddiriedolwyr THE EASTBOURNE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1142550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER JOHN LEACH | Cadeirydd | 01 July 2013 |
|
|
||||
SANDRA JANET MEDWAY | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
John Richard Minnis | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Brian Victor Murphy | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Terrie Rintoul | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Colin Russell | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
RICHARD NICHOLAS CROOK | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|||||
JOHN PETER SWINGLAND | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
NICHOLAS HOWELL | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.