ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, MARSTON
Rhif yr elusen: 1138507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Skye Denno | Cadeirydd | 22 May 2017 |
|
|||||
JAMES CAMERON FITZGERALD SEYMOUR LAWRIE | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|||||
Dr Virginia Ross | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Tessa Hennessy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Whittaker | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jan Lawrie | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Emily Claire Meredith | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Duncan Valentine Hatfield | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||
Ian Ross | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Revd Dr Andrew Graham Gabriel Gosler | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Judith Piggott | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MILLIUS PALAYIWA | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
Dr EILEEN PALAYIWA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN ROSALIE DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.