Hanes ariannol STUDENT COMMUNITY ACTION NEWCASTLE (SCAN)
Rhif yr elusen: 501301
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.09k | £131.58k | £118.90k | £159.41k | £133.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.75k | £127.47k | £133.26k | £160.24k | £136.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.