LEGACY WM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote wellbeing among diverse local communities through an understanding of their unique histories, cultures and of their shared role in shaping the West Midlands region. We aim to help communities develop a sense of shared neighbourhood and common purpose, using cultural heritage as a tool to tackle disadvantage, promote health / wellbeing and celebrate diversity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
- Sandwell
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1180546 LEGACY WM
- 15 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- LEGACY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.67k | £63.01k | £132.80k | £193.26k | £174.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.47k | £37.01k | £81.87k | £179.68k | £163.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | £1.00k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | 10 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | 10 Awst 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2016 | 06 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2016 | 06 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2015 | 07 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2015 | 20 Gorffennaf 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/09/2010 AS AMENDED ON 05/04/2011 AS AMENDED ON 30/09/2013 AS AMENDED ON 06/01/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THE CULTURE, ARTS, WELLBEING, HERITAGE AND SOCIAL HISTORY OF PEOPLE INCLUDING THOSE THAT ARE DISADVANTAGED FROM DIFFERENT RACIAL GROUPS IN THE WEST MIDLANDS AND GLOBALLY AND IN SO DOING PROMOTING THE COHESION BETWEEN AND WITHIN THE GROUPS.
Maes buddion
WEST MIDLANDS AND GLOBALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window