Hanes ariannol FRIENDS OF OHR AARON, DAVID CARDOZO ACADEMY

Rhif yr elusen: 1139439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £389 £14.02k £790 £12.38k £2.48k
Cyfanswm gwariant £621 £14.35k £746 £12.21k £2.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A