THE ECUMENICAL COUNCIL FOR CORPORATE RESPONSIBILITY (ECCR)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ecumenical Council for Corporate Responsibility's core charitable objective is to prevent and relieve poverty, and to advance environmental protection, human rights, conflict resolution, citizenship and community development, by promoting business ethics, corporate responsibility and ethical investment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- ECCR (Enw gwaith)
- JustMoney Movement (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Geoffrey Alastair Moore | Cadeirydd | 11 June 2020 |
|
|||||||
Naomi Sterling | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||||
Jeroen Christopher Bromilow | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||
SIMEON JOSEPH MITCHELL | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||
Austin Matthew Richards | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||
Dr ANDREW JOHN TREHARNE | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Susan Lees RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||||
Denise Wilkinson | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||
GRACE BALLY-BALOGUN | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||||
Rev Richard Miles Johnson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||||
The Rev'd Dr Simon Lloyd Cuff | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
DAVID ARTHUR HASLAM | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.04k | £204.27k | £224.08k | £244.71k | £199.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.95k | £165.66k | £161.12k | £194.43k | £217.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.13k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 NOVEMBER 1992 as amended on 10 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE OBJECTS) ARE TO:- 1. PREVENT AND RELIEVE POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS; 2. SEEK THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; 3. ADVANCE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MEANING DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS); 4. ADVANCE HUMAN RIGHTS, CONFLICT RESOLUTION OR RECONCILIATION; AND 5. ADVANCE CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT; FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN ANY PART OF THE WORLD BY: (A) UNDERTAKING RESEARCH (AND MAKING AVAILABLE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH) INTO, AND EDUCATING CHURCH AND OTHER FAITH COMMUNITY MEMBERS AND THE WIDER PUBLIC ABOUT: (I) THE BUSINESS ETHICS, INCLUDING THE CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE RESPONSIBILITY AND COMMUNITY INVOLVEMENT POLICIES AND PRACTICES OF COMMERCIAL COMPANIES, FIRMS AND OTHER BUSINESSES OPERATING NATIONALLY AND INTERNATIONALLY, AND (II) THE DIRECT AND INDIRECT EFFECT OF BUSINESS ACTIVITIES ON PEOPLE AND THE ENVIRONMENT; AND (B) ENGAGING WITH COMMERCIAL COMPANIES, FIRMS AND OTHER BUSINESSES OPERATING NATIONALLY AND INTERNATIONALLY TO ENCOURAGE THEM TO ADOPT AND APPLY HIGH STANDARDS OF BUSINESS ETHICS AND GOVERNANCE AND THEREBY MINIMISE THE NEGATIVE EFFECTS OF BUSINESS ACTIVITIES ON PEOPLE AND THE ENVIRONMENT AFFECTED BY SUCH ACTIVITIES, AND (C) ENGAGING WITH CHURCH INVESTORS AND OTHER INVESTORS IN COMPANIES, FIRMS AND OTHER BUSINESSES TO ENCOURAGE ETHICAL INVESTMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ACTIVE INVESTOR ENGAGEMENT WITH SAID COMPANIES, FIRMS AND OTHER BUSINESSES WITH A VIEW TO ENCOURAGING THEM TO ADOPT AND APPLY HIGH STANDARDS OF BUSINESS ETHICS AND GOVERNANCE AND THEREBY MINIMISE THE NEGATIVE EFFECTS OF BUSINESS ACTIVITIES ON PEOPLE AND THE ENVIRONMENT AFFECTED BY SUCH ACTIVITIES.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 BUTE STREET
SHEFFIELD
S10 1UP
- Ffôn:
- 07557173370
- E-bost:
- info@justmoney.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window