Hanes ariannol TRINITY CHURCH, HARROW

Rhif yr elusen: 1139238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (143 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £293.29k £206.90k £249.25k £255.77k £343.18k
Cyfanswm gwariant £305.86k £201.87k £220.93k £249.54k £348.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A