Hanes ariannol CAREER CONNECT

Rhif yr elusen: 1141077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.36m £9.92m £10.60m £17.06m £14.71m
Cyfanswm gwariant £11.42m £10.27m £11.04m £14.75m £14.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £8.82m £8.57m £8.92m £12.40m £12.80m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.86k £162.51k £342.14k £127.41k £111.19k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.89k £3.57k £3.42k £4.78k £3.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.85m £285.44k £309.98k £372.23k £369.79k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.42m £9.63m £10.28m £13.96m £14.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.00k £2.48k £7.12k £35.56k £110.34k
Incwm - Arall £76.28k £0 £0 £2.69m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.05m £9.85m £10.51m £14.07m £14.08m
Gwariant - Ar godi arian £3.37m £149.16k £162.69k £218.41k £210.78k
Gwariant - Llywodraethu £29.79k £45.97k £110.56k £68.29k £105.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £138.02k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £271.39k £368.61k £459.50k £469.00k