BRUGES-NATOLIN UK EUROPEAN SCHOLARSHIPS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scholarships for a year's tuition awarded to three successful applicants from the UK for the College of Europe, who would otherwise have been unable or found it difficult to accept the places offered to them. Publicising the availability of the scholarships and raising the money to finance them from willing donors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Randal Edward Denman | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Rev Richard Charles Washington | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Alan Gordon | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Sir Martin Eugene Donnelly KCB, CMG | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
ANDREW RENSHAW | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
MARIE LOUISE KINSLER KC | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
ANTHONY JOYCE CARY CMG | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|||||
PROFESSOR DAME HELEN SARAH WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LADY MOYA FRANCES GABRIELLE DENMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.52k | £57.66k | £72.10k | £56.24k | £54.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.92k | £61.17k | £48.49k | £63.22k | £74.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03/10/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 07/11/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF STUDENTS ORDINARILY RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT THE COLLEGE OF EUROPE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 ST. LUKE'S STREET
LONDON
SW3 3RP
- Ffôn:
- 02073523199
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
brunatscholars.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window