THE TWO WALTERS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making of grants and/or advice to deserving individuals and institutions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hudson | Ymddiriedolwr | 29 March 2025 |
|
|
||||
NICHOLAS DOVE | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr | 31 October 2010 |
|
|
||||
MARK HUDSON | Ymddiriedolwr | 31 October 2010 |
|
|||||
MICHAL GIEDROYC | Ymddiriedolwr | 31 October 2010 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.03k | £25.23k | £9.33k | £29.24k | £13.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.37k | £33.97k | £12.79k | £44.61k | £12.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2021
(Mae'r cyfrifon |
23 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2020
(Mae'r cyfrifon |
03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN SUB-SAHARAN AFRICA) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP. 2. THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT. 3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE. 4. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: (I) IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS, OR (II) TO EXISTING BUSINESSES.
Maes buddion
SUB-SAHARAN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AG Tax Ltd
28 Austin Friars
LONDON
EC2N 2QQ
- Ffôn:
- 02035408910
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window