Hanes ariannol CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND
Rhif yr elusen: 1140097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.25m | £175.44m | £134.82m | £148.13m | £148.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.87m | £289.02m | £319.64m | £226.34m | £246.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.47m | £2.02m | £1.20m | £1.19m | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183.66m | £171.50m | £132.48m | £144.79m | £143.32m | |
|
Incwm - Arall | £2.12m | £1.92m | £1.14m | £2.14m | £3.91m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £4.84k | £0 | £659 | £147 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £74.88m | £211.78m | £244.08m | £142.18m | £186.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.99m | £77.24m | £75.56m | £84.16m | £59.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.32m | £1.52m | £1.33m | £1.85m | £937.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £88.36m | £138.69m | £120.98m | £154.60m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.68m | £76.78m | £75.56m | £84.16m | £48.46m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.