The Centre For Entrepreneurs

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre for Entrepreneurs is an entrepreneurship foundation. We work to make the country more entrepreneurial. Our activities focus on advancing the entrepreneurship agenda for the UK, through: Delivering entrepreneurial development programmes; Researching the state of entrepreneurship and how to unlock potential in neglected groups; Building thriving entrepreneurial communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- THE NEW ENTREPRENEURS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver John Woodforde Pawle | Cadeirydd |
|
||||||
Carolyn Dawson | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Joanna Santinon | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Joseph Hubback | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
ANDREW JOY | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
|
||||
DEIRDRE MARIE STIRLING | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £894.08k | £1.46m | £462.36k | £479.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £973.82k | £974.07k | £938.05k | £644.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £71.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £725.31k | £1.33m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.82k | £61.10k | £78.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £335.70k | £107.67k | £49.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £78 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £939.76k | £945.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.17k | £34.06k | £28.65k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.81k | £63.74k | £40.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 DECEMBER 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 OCT 2017 as amended on 14 May 2019
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT, INCLUDING BY: (A) THE TEACHING OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS THROUGH SEMINARS, LECTURES, TRAINING COURSES; (B) THE FUNDING OF AND THE PROVISION FOR YOUNG PEOPLE TO UNDERTAKE BUSINESS INTERNSHIPS; AND (C) FUNDING AND UNDERTAKING STUDY AND RESEARCH IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP, PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE; AND (2) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING: (A) THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH BUSINESS TRAINING; (B) BRINGING TOGETHER COMMERCIAL PARTNERS, LOCAL AND NATIONAL GOVERNMENT AND PHILANTHROPIC AND CHARITABLE ORGANISATIONS TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF HARDSHIP OR OTHER FINANCIAL NEED THROUGH HELP IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS; AND (C) TO PROMOTE AND SUPPORT THE REHABILITATION OF INDIVIDUALS WHO ARE OR HAVE PREVIOUSLY BEEN PRISONERS BY THE PROMOTION AND PROVISION OF BUSINESS EDUCATION AND TRAINING IN PRISONS AND FOR INDIVIDUALS WHO HAVE JUST BEEN RELEASED FROM PRISON.
Maes buddion
UNDEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Arundel St
c/o Founders Forum - 6th floor
London
England
WC2R 3DA
- Ffôn:
- 07432559563
- E-bost:
- info@centreforentrepreneurs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window