Hanes ariannol THE WORKFORCE DEVELOPMENT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1143246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.32m | £8.06m | £9.36m | £11.35m | £10.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.80m | £10.04m | £9.14m | £10.65m | £10.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £271.00k | £271.00k | N/A | N/A | £278.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.87m | £3.51m | £3.69m | £4.75m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.35m | £4.49m | £5.66m | £6.56m | £5.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £101.23k | £64.59k | £10.91k | £36.38k | £208.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.35m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.69m | £7.03m | £6.41m | £6.86m | £6.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.11m | £3.01m | £2.72m | £3.78m | £3.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.83k | £19.36k | £25.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.