YESHIVA GEDOILAH TORAH VEYIRAH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operation of talmumdical college in North London for Jewish boys ages 16-18. Includes academic centre as well as provision of leisure and recreational facilities. Provision of grants to organisations carrying out similar activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL ROTHBART | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|||||||||||||||||||||
BERISH BERGER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||
ABRAHAM PADWA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £387.05k | £371.24k | £313.96k | £413.78k | £460.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £410.96k | £320.13k | £389.63k | £460.83k | £463.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | £16.36k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/03/2011
Gwrthrychau elusennol
I. THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH II.THE ADVANCEMENT OF ORTHODOX JEWISH RELIGIOUS EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF THE TALMUDICAL COLLEGE KNOWN AS YESHIVA GEDOILAH TORAH VEYIRAH IN NORTH LONDON III.TO PROVIDE OR ASSIST IN THE LEISURE & RECREATION FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR YOUNG JEWISH PEOPLE WITH THE AIM OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE IV.THE RELIEF OF POVERTY AMONGST MEMBERS OF THE JEWISH FAITH V.THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER OBJECTS AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 OSBALDESTON ROAD
LONDON
N16 6NL
- Ffôn:
- 07966017090
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window