ROCHDALE & LITTLEBOROUGH METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Circuit encourages the Churches to provide :- a/ sacred spaces (a building) for regular acts of worship, prayers and contemplation for church members and non members alike. b/ teaching of Christianity through sermons, courses and small gruops. c/ pastoral work including visiting the sick and bereaved. d youth and senior citizens clubs, womens and mens meetings etc with a christian ethos.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£647,570
Roddion a chymynroddion | £346 | |
Weithgareddau elusennol | £181.64k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £18.60k | |
Buddsoddiadau | £22.26k | |
Arall | £424.73k |
Cyfanswm gwariant:
£384,180
Codi arian | £162.63k | |
Weithgareddau elusennol | £221.55k | |
Arall | £0 |
£5,754 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £162.63k | |
Gwariant elusennol | £221.55k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £263.39k |
Codi arian a Arall Gwariant | £162.63k | |
Gwariant elusennol | £221.55k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £269.14k |
Pobl

4 Gweithwyr
50 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Rochdale
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2011: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
50 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RUTH JACKSON | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||
Rosamund Beal | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
David Greenwood | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
NICHOLA HELLIWELL | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
NIGEL EVES | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
ADRIAN Walton Bleackley | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Deacon Marcianne Uwimana | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anna Malnutt | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev John Peter Malnutt | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Varley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Ken Peden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Susan Lesley Downing | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Vivien Mary Collinson | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Nancy Frankland | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Janice Knott | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
RUTH MARY TUNNICLIFFE | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
Steven Tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Peter Sanger | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jean Spencer | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Joyce Sanger | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Robert Kerr | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Neil Helliwell | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Stephen Ashworth | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOHN CARSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Janet Bower | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Pauline McKay | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Stephanie Peden | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Whitaker | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
DILYS PEARSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
JANICE HICKS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Simba Gomwe | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Joan Burrows | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jillian Copley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Beryl Tattersall | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Leonie O'Donoghue | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Glennis Crossley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
MRS JACKIE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MIKE BENNION | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV LAWRENCE COPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JILL HAMNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA MARY WILD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR LES BIRKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN GRIFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN TATTERSALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN ELIZABETH NIELSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WHEATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN WASS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW HOWARD HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM STRATFORD BOOTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.25k | £234.24k | £221.18k | £194.43k | £647.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.48k | £213.93k | £240.01k | £328.47k | £384.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £346 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £181.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.26k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £424.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £221.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £162.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £151.78k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £651.75k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.27k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Whitfield Crescent
Newhey
ROCHDALE
Lancashire
OL16 4NA
- Ffôn:
- 01706378395
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window