Hanes ariannol SHAPESHIFTER PRODUCTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1141763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.43k | £96.69k | £128.56k | £92.42k | £134.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.05k | £94.72k | £115.53k | £86.55k | £133.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.24k | £13.44k | £10.35k | £2.61k | £48.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.