Ymddiriedolwyr THE NORTHUMBRIAN PIPERS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 1142471

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW DAVISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
The Very Rev'd Geoff Miller | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Alex Matthew Barrass | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Alan Douglass | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Norman Douglas | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Melanie Jessica Rothman | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Gregory McCormick | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Michael Ratliff | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Helen Capes | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||
Vincent Owen Syson | Ymddiriedolwr | 10 August 2019 |
|
|
||||
Iain Alexander Gelston | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Andrew James Lawrenson | Ymddiriedolwr | 19 August 2017 |
|
|
||||
STANLEY ANDREW MAY | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.