Hanes ariannol ST JOHN'S LITTLE LEARNERS DAY NURSERY

Rhif yr elusen: 1141846
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 451 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £141.73k £131.50k £161.74k £143.91k £160.12k
Cyfanswm gwariant £139.29k £142.50k £163.70k £160.92k £152.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £130.45k £120.16k £141.24k £135.98k £144.51k