Hanes ariannol CHESHIRE SOUTH METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1142234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £689.82k | £605.35k | £612.72k | £558.41k | £463.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £794.56k | £632.96k | £691.48k | £747.83k | £714.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.85k | £21.12k | £602 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.00k | £65.00k | £39.15k | £34.15k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.77k | £38.00k | £12.05k | £39.27k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £453.08k | £462.41k | £517.18k | £483.58k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.22k | £2.01k | £610 | £1.43k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £175.74k | £37.94k | £43.73k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £178.31k | £632.96k | £672.00k | £710.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £616.25k | £0 | £19.48k | £37.14k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £524.43k | £0 | £36.82k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.