Ymddiriedolwyr NEW GREENWICH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1141023

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALF PHILPOTT | Cadeirydd | 03 July 2013 |
|
|
||||
JOANNE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||
CHRISTOPHER BISHOP | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Samantha Hall | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
JAMES VALLELY | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
BARRY MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
ANDY BARBER | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
STEPHEN JAMES ELLIS | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
||||
CONWAY PHILLIP TEARLE | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|||||
DOT SACRE | Ymddiriedolwr | 23 April 2011 |
|
|
||||
MATT BUTTERFIELD | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
JOHN JOSEPH SWEENEY | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.