ymddiriedolwyr LAUNDE ABBEY TRUST
Rhif yr elusen: 1140918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Page | Cadeirydd | 29 January 2021 |
|
|||||
Stephen Adshead | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
David John Palmer | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|||||
The Very Revd Christopher Charles Dalliston | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Rev Stephen Robert Griffiths | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|||||
Jonathan Kerry | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.