THE BISCUIT FACTORY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Facilitation of artist work spaces with the provision of artists, studios in 3 sites by providing affordable studio spaces, exhibition & sales opportunities & marketing support. We run a cultural programme of events, musical engagement & performance, cultural educational sessions. Our largest project to date, was the creation of a national painting competition entitled Young Artists of the Year;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMY ZACK | Cadeirydd |
|
||||||
Simeon Zack | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
PETER HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RT HON NICK BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.41k | £100.83k | £202.28k | £209.28k | £218.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.86k | £84.71k | £197.72k | £197.24k | £209.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Tachwedd 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Tachwedd 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/01/2011
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE VISUAL ARTS AMONGST INHABITANTS OF THE NORTH EAST OF ENGLAND ("THE AREA OF BENEFIT"), IN BOTH RELIGIOUS AND NON-RELIGIOUS SETTINGS, AND TO ADVANCE THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT BY: (A) ESTABLISHING AN ARTISTS RESOURCE CENTRE AND A COMMUNITY CHURCH; (B) PROVIDING ARTISTIC WORKSHOPS AND ARTISTS STUDIOS; (C) PROVIDING EDUCATIONAL, PERFORMANCE AND EXHIBITION FACILITIES AND RESOURCES; (D) ENGAGING YOUNG PEOPLE IN ARTISTIC ACTIVITIES, INCLUDING PROVIDING MATERIALS AND FACILITIES FOR GRAPHITTI WRITING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BISCUIT FACTORY
STODDART STREET
SHIELDFIELD
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 1AN
- Ffôn:
- 01912615757
- E-bost:
- info@tbff.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window