Hanes ariannol THE FOUNDATION TRUST NETWORK
Rhif yr elusen: 1140900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.81m | £5.50m | £5.78m | £7.82m | £9.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.74m | £5.19m | £5.49m | £6.94m | £8.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £346.44k | £395.35k | £212.85k | £177.36k | £503.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £669.14k | £787.04k | £1.21m | £2.57m | £2.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.89k | £3.58k | £7.28k | £1.64k | £25.07k | |
|
Incwm - Arall | £3.79m | £4.32m | £4.35m | £5.08m | £5.88m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.45m | £4.90m | £5.38m | £6.79m | £8.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.79k | £38.32k | £28.68k | £33.55k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £289.84k | £288.73k | £114.10k | £157.67k | £344.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.