Hanes ariannol THE BIDGLEY POWER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.96k | £53.85k | £32.90k | £75.74k | £107.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.20k | £49.29k | £31.99k | £65.22k | £99.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.80k | £5.20k | £14.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.40k | £15.50k | N/A | N/A | £9.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.