THE RELITHAN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1140843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable Purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 March 2024

Cyfanswm incwm: £71,253
Cyfanswm gwariant: £79,586

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ludlow Trust Company Ltd Ymddiriedolwr 05 July 2021
THE MARY STEPHANIE WARREN-COLEMAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROPER FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KATHLEEN LAURENCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PLASTOW FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WESTCOTT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JECTUS CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE HSWJ TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE J VAN MARS FOUNDATION
Received: 1 day late
THE THOMPSON6 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CARLILE FOUNDATION CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAULINE MEREDITH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH ETTEDGUI CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOAN MARY WOODHAM HURRELL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TORNS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHITEWATER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ETTLING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DR CORAL IRMGARD ALLWORTHY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAYBACK TIME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE REGINALD M PHILLIPS CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CJM AND FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CORTON HILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRAXINUS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GNINWOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MILLIE'S WATCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE ORKNEY CHERRY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE POLMAX CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE 4 BETTER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE AITKEN FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AQUEDUCT CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BROWN SOURCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHIGA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDWARD & CATHERINE WRAY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HURST LEA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINDLEY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MAURICE AND SUSAN ROTHSCHILD INCENTIVE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROWLAND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SAMUEL FELDMAN NORTH EAST CORNER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SCSJD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINDSAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Brindle Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
THE PRAFARATA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET ELIZABETH CORMACK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KENNETH MONTAGUE DICKINSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DISCWORLD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID WARREN ARTHUR EAST CBE Ymddiriedolwr 21 March 2011
Dim ar gofnod
Lady AMANDA HAZELL EAST Ymddiriedolwr 21 March 2011
THE KING'S SCHOOL, ELY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/03/2020 15/03/2021 15/03/2022 15/03/2023 15/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £137.17k £525.39k £119.61k £62.28k £71.25k
Cyfanswm gwariant £139.28k £295.52k £122.11k £249.78k £79.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £250.00k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £250.00k N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £55.85k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £469.53k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £262.62k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £32.90k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.62k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £261.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £32.90k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2024 24 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2024 24 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2020 11 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2020 11 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
Ffôn:
01173138200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael