Hanes ariannol THE TENEBRAE CHOIR
Rhif yr elusen: 1142138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £529.29k | £865.12k | £317.62k | £751.72k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.26k | £733.57k | £298.37k | £661.57k | £965.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.96k | £50.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.39k | £153.18k | N/A | £201.62k | £180.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £408.92k | £696.32k | N/A | £543.30k | £901.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £715 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £11.97k | £15.62k | N/A | £6.09k | £25.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £496.26k | £733.57k | N/A | £661.57k | £965.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.01k | £0 | N/A | £0 | £10.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.