ymddiriedolwyr THE TENEBRAE CHOIR
Rhif yr elusen: 1142138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN LAWRENCE LANE | Cadeirydd | 05 January 2015 |
|
|
||||
Kavi Vipinkumar Haridas Pau | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
James Daniel Mahilrajan Kanagasooriam | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sabrina Lesley Shelford Rodriguez | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||
Nick Bland | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
JAMES HENRY MIDDLETON TURNBULL | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
NICOLA ANNE OPPENHEIMER | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|||||
ANDREW WILLIAM HALSTEAD | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
||||
MS ELIZABETH ANDREWS | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.