Habitats & Heritage

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Habitats & Heritage's activities include bringing people together to learn about the environment and heritage, delivering projects which protect and enhance the local environment and heritage and encourage sustainable behaviour, and providing a capacity building service and representation for the local third sector in relation to environmental and sustainability issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£516,017
Roddion a chymynroddion | £21.88k | |
Weithgareddau elusennol | £466.27k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £26.56k | |
Buddsoddiadau | £1.30k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£438,752
Codi arian | £5.80k | |
Weithgareddau elusennol | £432.96k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,535 o 1 gontract(au) llywodraeth a £384,277 o 19 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.80k | |
Gwariant elusennol | £432.96k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £77.27k |
Pobl

13 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Ealing
- Hounslow
- Kingston Upon Thames
- Merton
- Richmond Upon Thames
- Wandsworth
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 294869 ENVIRONMENT TRUST
- 24 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- SOUTH WEST LONDON ENVIRONMENT NETWORK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Sabir Mughal | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Ruth Brooks | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Olga Pomazan | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Lee | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Stephen Andrew Houchin | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Zoe Lorraine Lawrence | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Georgina Elizabeth Rose Creighton | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Adam Christopher Tyson | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Dr Ann Hagell | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.31k | £208.27k | £399.03k | £389.70k | £516.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.88k | £153.47k | £332.96k | £405.24k | £438.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.41k | £87.15k | £127.11k | £108.99k | £8.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.60k | £30.40k | £134.28k | £224.49k | £384.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £466.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.30k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £432.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.13k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £232.44k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 14/12/2010 as amended on 30 Jan 2014 as amended on 17 Nov 2020 as amended on 25 Nov 2020 as amended on 25 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
4(1) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN SOUTH WEST LONDON AND SURROUNDING AREAS, BY: (A) BUILDING THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS WHICH ARE WORKING ON PROJECTS WHICH AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING THEM WITH SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES; (B) PROMOTING THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, THE PRUDENT USE OF RESOURCES, AND SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; AND (C) ADVANCING THE EDUCATION AND AWARENESS OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES, AND PROMOTING AND CONDUCTING STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS, PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE. 4(2) TO PROMOTE, ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT. 4(3) FOR THE PURPOSES OF THIS ARTICLE 4: (A) "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" MEANS DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS; (B) "THIRD SECTOR" MEANS CHARITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES; (C) "CHARITIES" ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES; AND (D) "VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES" ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ETNA COMMUNITY CENTRE
13 ROSSLYN ROAD
TWICKENHAM
TW1 2AR
- Ffôn:
- 07860878462
- E-bost:
- hello@habitatsandheritage.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window