SOUTHPORT @NORTHWEST MACULAR SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1142183
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Help desk every Thursday 10am to 12am & 1pm to 3pm at the one stop shop Southport Group meetings twice a month 2 & 4 Tuesday in the mouth at Lord street west Southport also a help desk at Bootle one stop shop .we take our members on day out.we give them advice and support information and support .

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £8,220
Cyfanswm gwariant: £8,188

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bury
  • Dinas Lerpwl
  • Knowsley
  • Sefton
  • St Helens
  • Swydd Gaerhirfryn
  • Wigan
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 526088 GALLOWAY'S SOCIETY FOR THE BLIND
  • 01 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
  • 10 Mai 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.40k £7.86k £8.48k £8.22k
Cyfanswm gwariant £7.08k £7.42k £7.86k £8.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 14 Awst 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 31 Gorffennaf 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 27 Medi 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Not Required