ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH CHINEHAM, BASINGSTOKE
Rhif yr elusen: 1142640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Clark | Cadeirydd | 31 July 2018 |
|
|
||||
Olufunke Akinleye | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Nancy Eves | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Christopher Young | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
DAVID JOSEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Gareth Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Olumide Ojo-Oratokhai | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Katherine Garner | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
MARIANNE RUTH SALES | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.