ST ANTONY'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The College's main activity is the provision of excellent post-graduate education and research opportunities to world-class students and academics from across the globe, focusing on international relations, economics, politics, history, anthropology and interdisciplinary area studies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£11,772,000
Roddion a chymynroddion | £4.59m | |
Weithgareddau elusennol | £4.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £405.00k | |
Buddsoddiadau | £2.30m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,642,000
Codi arian | £676.00k | |
Weithgareddau elusennol | £7.97m | |
Arall | £0 |
-£2,419,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £676.00k | |
Gwariant elusennol | £7.97m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.13m |
Pobl

111 Gweithwyr
42 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- ST ANTONY'S COLLEGE OXFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR ROGER GOODMAN | Cadeirydd | 23 August 2011 |
|
|||||
Prof Kristi Govella | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Janaki Srinivasan | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Michael Odijie | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Gregory Thaler | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Dr Federica Genovese | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Jonathan Lusthaus | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Rochlitz | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Amir Lebdioui | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Raihan Ismail | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Briddick | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Zbigniew Wojnowski | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Maryam Alemzadeh | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Neil Ketchley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Irem Guceri | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Tanya Baldwin | Ymddiriedolwr | 13 April 2020 |
|
|||||
Dr Simukai Chigudu | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Timothee Vlandas | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Eric Justin Chaney | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|
||||
Dr Blessing Tendi | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Dr Katie Helen Sullivan De Estrada | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Thomas Hale | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Hugh Whittaker | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||
Dr Timothy Power | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR DOMINIC JOHNSON | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
|
||||
Dr RAMON SARRO | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
Professor Paul Betts | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
Dr ROY ALLISON | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
||||
Dr LAURENT MIGNON | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|||||
PROFESSOR LEIGH ANN PAYNE | Ymddiriedolwr | 11 May 2011 |
|
|
||||
Dr WALTER TICE ARMBRUST | Ymddiriedolwr | 11 May 2011 |
|
|
||||
Dr DAVID JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Dr DAVID PRATTEN | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Prof MICHAEL WILLIS | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Dr SHO KONISHI | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR TAKEHIKO KARIYA | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Dr PAUL CHAISTY | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Professor Faisal Devji | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|||||
Prof Eugene Rogan | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|||||
Dr DIEGO SANCHEZ-ANCOCHEA | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Dr NANDINI GOOPTU | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Dr RACHEL MURPHY | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.62m | £8.06m | £10.05m | £9.05m | £11.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.84m | £7.50m | £6.92m | £8.24m | £8.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.17m | £2.30m | £4.50m | £2.39m | £4.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £562.00k | £131.00k | £3.00k | £132.00k | £405.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.03m | £3.77m | £3.85m | £4.20m | £4.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £626.00k | £547.00k | £602.00k | £293.00k | £172.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £870.00k | £1.62m | £1.52m | £1.94m | £2.30m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £231.00k | £179.00k | £387.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.86m | £230.02k | £3.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.03m | £7.15m | £6.67m | £7.67m | £7.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £816.00k | £348.00k | £256.00k | £565.00k | £676.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £19.00k | £20.00k | £24.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.00k | £1.00k | £11.00k | £195.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £25.15m | £73.67m | £59.56m | £30.69m | £90.00m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £49.74m | £3.97m | £31.46m | £61.41m | £110.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.07m | £7.38m | £6.83m | £4.94m | £2.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.25m | -£754.00k | -£719.00k | -£1.12m | -£746.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.58m | £11.87m | £11.95m | £8.20m | £3.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 09/02/2011 AND STATUTES REVISED OF 9 FEBRUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE MEN AND WOMEN WHO ARE MEMBERS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD WITH A COLLEGE WHEREIN THEY MAY WORK FOR HIGHER DEGREES IN THE UNIVERSITY OF OXFORD OR ENGAGE IN ACADEMIC RESEARCH ESPECIALLY IN THE DISCIPLINES OF THE SOCIAL SCIENCES AND THE HUMANITIES AND A RANGE OF OTHER SUBJECT AREAS AS APPROVED BY THE GOVERNING BODY. (B) TO DO ALL OTHER SUCH THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO ADVANCING EDUCATION AND ACADEMIC RESEARCH IN OXFORD OR ELSEWHERE.
Maes buddion
OXFORD OR ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Antony's College
62 Woodstock Road
OXFORD
OX2 6JF
- Ffôn:
- 01865284742
- E-bost:
- bursar@sant.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window