Willow Tree

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Willow Tree provides disabled people with a practical scheme where learners take part in a range of activities; catering, fitness, dog training, DIY skills including furniture restoration. Growing vegetables and taking part in healthy living and exercise thus improving their quality of life, level of fitness and reducing their isolation, hence increasing their sense of purpose and value.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- WILLOW TREE GARDEN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Clare Winter | Cadeirydd | 01 May 2009 |
|
|||||
Gemma Rist | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
Claire Quinn | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Rachael Down | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|||||
Mechelle Roderick | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|||||
Gordon Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Dr HEATHER SAYER | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.17k | £172.12k | £106.24k | £106.24k | £89.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.36k | £155.85k | £111.75k | £111.75k | £87.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/02/2011 AS AMENDED ON 17/06/2011 as amended on 22 Aug 2019 as amended on 26 May 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF PEOPLE WITH ANY FORM OF PHYSICAL OR LEARNING DISABILITY IN OR VISITING, NORFOLK AND SUFFOLK (THE AREA OF BENEFIT) THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, EXERCISE, EDUCATION, RECREATION, RESPITE, HOLIDAYS AND PRACTICAL ADVICE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF PEOPLE WITH ANY FORM OF PHYSICAL OR LEARNING DISABILITY IN THE AREA OF BENEFIT IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
246 High Street
Gorleston
Great Yarmouth
NR31 6RT
- Ffôn:
- 01493302975
- E-bost:
- willowtreegarden@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window