Hanes ariannol WEST CUMBRIA RIVERS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1142396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.41m £2.63m £1.46m £1.72m £1.42m
Cyfanswm gwariant £1.35m £2.41m £1.41m £1.52m £1.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.08m £2.16m £625.64k £740.13k £625.07k
Incwm o roddion a chymynroddion £26.13k £115.15k £13.25k £20.25k £15.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.11k £22.89k £40.55k £17.01k £58.85k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.36m £2.49m £1.40m £1.68m £1.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.67k £537 £0 £0 £9.93k
Incwm - Arall £0 £0 £5.60k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.34m £2.41m £1.41m £1.52m £1.28m
Gwariant - Ar godi arian £921 £40 £0 £0 £150
Gwariant - Llywodraethu £3.64k £3.84k £3.94k £4.38k £4.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0