THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP, CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1142474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular open public worship. Providing space, including a cafe, for community use compatible with the Christian faith. Promoting the whole mission of the Church including teaching, pastoral work and activities with a Christian ethos for older people, young people and other groups. Christian events such as, meetings, literature and work in schools. Supporting Christian work in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £176,751
Cyfanswm gwariant: £167,609

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PHILIP'S CHURCH, CAMBRIDGE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ruth Mary Barry Cadeirydd 07 July 2022
Dim ar gofnod
Simon Francis Deakin Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE MASTER (OR KEEPER) AND FELLOWS OF PETERHOUSE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Hurst Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Tatiana Gadelha Serra dos Santos Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Peter John Andrews Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Polly Belinda Macartney Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Alan Nigel Syrop Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Dr MARTIN CLARK Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
JANE CATHERINE BATTEN Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
DAVID BROWN Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Bea Ridley Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
MICHAEL JOHN PRIESTLEY Ymddiriedolwr 08 June 2011
CENTRAL LANGUAGE SCHOOL, CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
JIM GRIFFITHS Ymddiriedolwr 08 June 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £185.91k £191.15k £210.84k £181.03k £176.75k
Cyfanswm gwariant £205.78k £192.22k £197.12k £161.63k £167.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £2.20k £2.44k £14.72k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.56k £16.17k £500 £1.85k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Gorffennaf 2023 269 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Gorffennaf 2023 269 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2023 634 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2023 634 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Philips Church
185 Mill Road
CAMBRIDGE
CB1 3AN
Ffôn:
01223414775