ymddiriedolwyr AUDLEM AND DISTRICT COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1144074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Graham Millns | Cadeirydd | 04 April 2011 |
|
|
||||
Gary Noel Cliffe | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|||||
Lorna Matthews | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Susan Ann Hodgkins | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Geof Clarke | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Kathleen Fedouloff | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Chris Knibbs | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
FRANCES MARY CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
|
||||
JOHN TILLING | Ymddiriedolwr | 05 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.