Hanes ariannol GREATER MANCHESTER FIRE SERVICE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1143966
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.65k | £21.38k | £23.88k | £53.78k | £51.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.53k | £28.36k | £13.32k | £21.62k | £19.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.35k | £13.35k | N/A | N/A | £13.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.