Hanes ariannol THE GARDEN TOMB (JERUSALEM) ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1144197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £269.85k | £254.55k | £905.70k | £447.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.73m | £643.18k | £408.97k | £351.59k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.53k | £32.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £828.38k | N/A | N/A | £516.30k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.41k | N/A | N/A | £3.88k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.83k | N/A | N/A | £385.51k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | N/A | N/A | £342.41k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.30k | N/A | N/A | £9.18k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.10k | N/A | N/A | £28.33k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.30k | N/A | N/A | £9.18k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.