Ymddiriedolwyr AUTISTIC MINDS
Rhif yr elusen: 1143855

Mae'r elusen yn fethdalwr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayne Symons | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
John Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Price | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Paul David Guns | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|||||
Carmen Elizabeth Gray | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
ROBERT WARLOW | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.