ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WALCOT, BATH
Rhif yr elusen: 1142099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tim Gleghorn | Cadeirydd | 12 January 2017 |
|
|||||
Fay Breed | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Judd | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Andy Waterman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
DAVID CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Alastair Gibson | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Dan Darwin | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Brenda Carter | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Rebecca Armstrong | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.