ymddiriedolwyr CYMDEITHAS ABERAERON SOCIETY
Rhif yr elusen: 1145491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Elizabeth Stewart | Cadeirydd | 22 May 2020 |
|
|
||||||||||
Sarah Mair Jones | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||||||||
Stephen Phillip Davies | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||||||
WILLIAM GWYN JONES | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||||||||
Raymond Lewis Williams | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||||||||
RONALD PHILLIP DAVIES | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||||||||
Sally-Ann Hesketh | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|
||||||||||
SANDRA MARGARET EVANS | Ymddiriedolwr | 13 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.