Hanes ariannol FLEETWOOD TOWN COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1146037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.02k | £912.79k | £688.21k | £907.45k | £956.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £735.31k | £795.64k | £479.91k | £823.25k | £974.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £168.00k | £34.00k | N/A | £160.30k | £53.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £508.01k | £117.96k | £96.83k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £760.02k | £344.62k | £570.25k | £810.62k | £596.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £60.17k | £0 | £0 | £360.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.74k | £161.87k | £264.73k | £823.25k | £942.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £607.78k | £633.77k | £215.18k | £0 | £31.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £136.68k | £140.93k | £0 | £30.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £111.79k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.