MORECAMBE BAY RENAL PATIENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1142823
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity promotes the health, well-being and comfort of renal patients in the Morecambe Bay area. This extends to patients who have been recently diagnosed with kidney disease, patients already receiving dialysis in any form either at home or in a hospital unit, through to patients who have received kidney transplants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £2,561
Cyfanswm gwariant: £5,091

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1106735 NATIONAL KIDNEY FEDERATION
  • 11 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
  • 12 Ionawr 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • MBRPA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £8.46k £6.58k £8.34k £4.67k £2.56k
Cyfanswm gwariant £5.99k £9.90k £4.52k £4.14k £5.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 03 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 11 Ebrill 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 Not Required