ymddiriedolwyr METHODIST INDEPENDENT SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1142794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Proctor | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||||||||
Simon Small | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||||||
Bernasia Halikowa | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Gill Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Tim Emmett | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||||||
Anthony Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Henrietta Mbeah-Bankas | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||||||||
Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Lady Fiona Bridget Mynors | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Dr Jonathan Howard Pye | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||||
Rev Calvin Samuel | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
STEPHEN WINFIELD HOLLIDAY | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|||||||||||
Dr Neil Tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||||||
Rev Stephen Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||||||
Elaine Cleland | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.