ymddiriedolwyr THE MANCHESTER YOUNG PEOPLE'S THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 501953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Ikpasaja | Cadeirydd | 15 November 2023 |
|
|
||||
Theresa Olaniran | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr Jo Yee Cheung | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Oluwapelumi Fatayo | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Professor Jerome de Groot | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Paul Olubayo | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Faidat Ope | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Grainne Flynn | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.