ymddiriedolwyr SIZE OF WALES
Rhif yr elusen: 1143178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carwyn Howell Jones | Cadeirydd | 24 May 2021 |
|
|||||
Jeremy Maxwell Lewis | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||
Professor John Brewster Hunt | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||
Lisa Julie Hand | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Shea Darren Buckland-Jones | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Hannah Harvey | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Lowri Jenkins | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Rebecca Williams | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Richard Huw Denman | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Sarah Bridget Evershed | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Clive Thomas | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Stuart Clarke | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.