ymddiriedolwyr KING'S COLLEGE LONDON THEOLOGICAL TRUST
Rhif yr elusen: 1143939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Shitij Kapur | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||||
The Revd Canon Alison Joyce Dr | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|||||||||
Rev Jennie Hogan | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||||||
Rev HAZEL WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
||||||||
REVD BARRY EDWARD NICHOLS FCA | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|||||||||
Ven Dr GILES LESLIE LEGOOD MBE KHC | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.